Hanes ariannol THE CLWYD-POWYS ARCHAEOLOGICAL TRUST
Rhif yr elusen: 508301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £522.60k | £606.53k | £652.41k | £658.52k | £707.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.88k | £586.68k | £574.21k | £564.29k | £657.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £62.04k | £85.85k | £42.57k | £57.30k | £116.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £339.90k | £331.65k | £433.50k | £333.88k | £474.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £317.24k | £474.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £341.13k | £231.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £521.37k | £604.61k | £652.10k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24k | £1.92k | £315 | £154 | £465 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £458.88k | £586.68k | £574.21k | £564.29k | £657.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.16k | £12.95k | £11.55k | £17.36k | £49.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.