ymddiriedolwyr THE CLWYD-POWYS ARCHAEOLOGICAL TRUST
Rhif yr elusen: 508301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Longley | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
James Richard Parry Davenport | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
FIONA GALE | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|||||
EVA BREDSDORFF | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|
||||
Dr SIAN ELUNED REES | Ymddiriedolwr | 02 November 2011 |
|
|||||
DR JEFFREY LYN DAVIES BA FSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.