ymddiriedolwyr THE RGSW AND AOS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1170217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY STEPHEN CURTIS | Cadeirydd | 10 May 2018 |
|
|
||||
Michael William Bourne | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Yvonne Wood | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Katharine Mary Wormington | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
JOHN MARK GIBSON | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|||||
Gary Paul ROUSE | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY FRANCES HAM | Ymddiriedolwr | 11 August 2016 |
|
|||||
Andrew Hampden Greenway MA, JP | Ymddiriedolwr | 11 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.