Hanes ariannol YOUNG WESTMINSTER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1169255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.03k | £657.23k | £1.45m | £1.57m | £2.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.90k | £706.27k | £1.36m | £1.42m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.50k | £97.17k | £589.06k | £5.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £185.00k | £180.00k | £200.00k | £611.39k | £1.27m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £657.17k | £1.45m | £1.57m | £8.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £1.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £21 | £10 | £1.36k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £68 | £0 | £0 | £241.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £706.27k | £1.36m | £1.42m | £2.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £12.03k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £644.33k | £1.03m | £1.47m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.