ymddiriedolwyr CHURCH OF OUR SAVIOUR
Rhif yr elusen: 1169685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Paul Greaves-Brown | Cadeirydd | 28 March 2021 |
|
|
||||
Denise Somers | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|||||
Gary Clayton | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
James Martin Cottis | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Ruth Mary Hughes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Gwilym Morris | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
SOPHIE Edwards | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
GARY STANDING | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
JEFFREY STEPHEN PETER MUSHENS | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|||||
CLAIRE MUSSELWHITE | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
Rev MANDY HEWSON | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.