Hanes ariannol LIFEHOUSE CHURCH
Rhif yr elusen: 1170211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £364.65k | £375.39k | £306.12k | £533.28k | £475.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £309.29k | £366.24k | £283.68k | £298.20k | £393.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £509.71k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £18.25k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £629 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £690 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £4.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £278.03k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £20.17k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.80k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.