ymddiriedolwyr THE STAFF COLLEGE: LEADERSHIP IN HEALTHCARE
Rhif yr elusen: 1169166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Jane Padmore | Cadeirydd | 20 March 2022 |
|
|||||||
Martin Patrick Griffiths | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||||
Sanjeev Aneil Sharma | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||
Toby Lloyd Rowland | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||||
Caroline Elizabeth Laurie | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||||
Josephine Tracey Westley | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||||
ALEX PETER BAX | Ymddiriedolwr | 05 August 2016 |
|
|
||||||
Professor JOHN EDWARD EARIS | Ymddiriedolwr | 05 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.