ymddiriedolwyr SOULSCAPE
Rhif yr elusen: 1169989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Voss | Cadeirydd | 14 October 2020 |
|
|
||||
David Graham Clarke | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Railton Philip Blyth | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Rev NICHOLAS JOHN VIVIAN HUDSON | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|||||
Geoffrey John Hulme | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
Jonathan Howard Newport | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.