Hanes ariannol AIREDALE VOLUNTARY DRUG AND ALCOHOL AGENCY LIMITED
Rhif yr elusen: 1173006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £2.19m | £2.16m | £1.95m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.98m | £1.86m | £2.17m | £2.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £361.26k | £371.96k | £688.74k | £771.65k | £305.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.84k | £134.55k | N/A | £873.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.53k | £56.81k | £277.27k | £61.57k | £10.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.53k | £100.33k | £76.53k | £77.55k | £82.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.56m | £2.03m | £1.81m | £1.81m | £2.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £267 | £430 | £1.40k | £1.99k | £876 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £21.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.98m | £1.84m | £2.17m | £2.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £379 | £624 | £11.41k | £177 | £299 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.65k | £7.78k | £8.29k | £11.43k | £26.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £299 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.