ymddiriedolwyr YOUNG AND SWEET
Rhif yr elusen: 1170390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence John Thompson | Cadeirydd | 21 July 2012 |
|
|||||||||||
Jill Mckenna | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||||||||
Joanne Atkinson | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||||||||
Graeme Hutton | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||||||
Emma Routledge | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||||||
Katharine Barke | Ymddiriedolwr | 19 July 2015 |
|
|||||||||||
Alan Sharp | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|||||||||||
SHEILA COOK | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.