ymddiriedolwyr BARNET MUSEUM & LOCAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1169214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN THRIDGOULD HALL | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|||||
Helen Downes | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Esme Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
SCOTT MICHAEL HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
GUY WHEATCROFT | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
MICHAEL JORDAN | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
DENNIS BIRD | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
TERENCE ATKINS | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
Michael Noronha | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.