ymddiriedolwyr THE FRUITERERS' FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1170544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Bishop | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Professor Stephen James Challacombe | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||
Arthur Blair | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Matthew Charles Hancock Mr | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Professor John Frederick Price | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
JOHN ROBERT WARNER | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Laurence Stephen Olins JP | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.