Hanes ariannol KHOJA SHIA ITHNA-ASHERI MUSLIM COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1170675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £718.44k | £1.89m | £1.99m | £1.12m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £389.33k | £1.19m | £913.76k | £1.06m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | £27.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £611.52k | £1.29m | £1.50m | £586.55k | £915.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £78.96k | £54.40k | £141.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £243.09k | £183.18k | £189.07k | £252.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.11k | £229.11k | £232.60k | £288.55k | £307.35k | |
|
Incwm - Arall | £38.81k | £126.94k | £0 | £0 | £1.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £389.33k | £1.17m | £896.80k | £1.03m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £20.55k | £16.95k | £22.61k | £258.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £9.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.