ymddiriedolwyr KHOJA SHIA ITHNA-ASHERI MUSLIM COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1170675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSLIM KHOJA | Cadeirydd | 18 April 2022 |
|
|||||||
Hussein Elias | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|||||||
Hasnain Asaria | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||||
SHAN - E- ABBAS SADIK HASSANALI HASSAM | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
Rizwan Haiderali Alidina | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
RIDHWAN ABDULHUSSEIN HAMER | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
FATEMA AARIFHUSSEIN DAMJI | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
HUSNA KHIMJI | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
Irfan Husein Mohamedraza Janmohamed | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||||
FATIM RIYAZ BANDALI | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|||||||
Dr Mubarakali Nisarhussein Janmohamed | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||||
Hussein Jaffer | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||||
Tawfiqali Hussein Kassamali Jivraj | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||||
ISMAT ANIS AKBERALI RAMJI | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||||
MOHAMED ARIF RIZWAN RAILEY | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||||
Hasnain Gulamabbas Abdulrasul Bandali | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.