Hanes ariannol CWPLUS
Rhif yr elusen: 1169897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.56m | £4.83m | £5.98m | £6.21m | £6.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.56m | £9.78m | £6.29m | £5.93m | £5.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.00k | N/A | £10.00k | £155.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.07m | £4.17m | £5.33m | £5.66m | £5.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.00k | £18.00k | £22.00k | £17.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £132.00k | £133.00k | £200.00k | £92.00k | £37.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £326.00k | £507.00k | £425.00k | £436.00k | £751.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £127.00k | £227.00k | £1.26m | £386.00k | £474.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.69m | £8.66m | £5.09m | £4.83m | £4.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £873.00k | £1.12m | £1.20m | £1.10m | £1.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.00k | £24.00k | £44.00k | £22.00k | £48.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £780.00k | £1.17m | £3.14m | £3.49m | £2.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £90.00k | £105.00k | £118.00k | £117.00k | £171.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.