Hanes ariannol REFUGEES WELCOME
Rhif yr elusen: 1169909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.30k | £23.95k | £18.47k | £29.03k | £48.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.69k | £22.89k | £17.13k | £25.44k | £30.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.40k | £10.00k | £17.50k | £21.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.