ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WITH ST COLUMB'S, NOTTING HILL
Rhif yr elusen: 1170152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip Peter Corbett | Cadeirydd | 01 August 2019 |
|
|||||||
Rosalind Jane Topping | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|||||||
ROSS BUCHANAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||||
ALEXANDER DE-BEN ROCKSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||||
GLADVIN ALLEN | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||||
PRISCILLA ANNA CONGREVE | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||||
VICTOR FERGUS | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||||
GILLIAN ELIZABETH SHAW | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||||
MARCENA PATRICIA PRIME | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||||
NIGEL WILLIAM DEAN | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||||
MARCIA OLIVIA DIANE HAYNES | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||||
THEODORE LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||||
ALLYSON INGRID WILLIAMS MBE | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.