ymddiriedolwyr DORCHESTER BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1169770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanna Louise Bell | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||||
Claire Offer | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||
Stuart Dawson | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||||
Graham Richard Waters | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||||
Rev James Charlton East | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
Julian Lionel Andrew Boardman | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||||
Gary Alan Rosling Dell | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||||
Jane Louise Smith | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.