ymddiriedolwyr BELPER MEADOWS COMMUNITY SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 1172682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHRYN ELIZABETH HOULT | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|
||||
Christine Nelson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
Roy Bamford | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Charlotte Helen Alice Taylor | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Richard Andrew Howis | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Joan Passant | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Stephen Halliday Ford | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
NIGEL HOOKER | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.