ymddiriedolwyr BRADFORD ON AVON CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1170184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH ANN DAVIES | Cadeirydd | 12 October 2016 |
|
|||||
Clare Ford | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Ruth Emma Pugh | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Morwyth Penelope Minter | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Mary Baiano | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Christopher David Wraight | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Marjorie Jennifer Raymond | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Dean Broad | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH MARGARET WAY | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.