Hanes ariannol ST MARY'S COLLEGE OSCOTT CIO
Rhif yr elusen: 1172979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.93m | £2.65m | £2.60m | £2.95m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.06m | £2.80m | £2.90m | £3.04m | £3.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £81.59k | £30.35k | £22.00k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £154.00k | £110.00k | £67.00k | £55.00k | £602.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.72m | £1.52m | £1.70m | £1.96m | £1.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05m | £936.00k | £797.00k | £907.00k | £877.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £82.00k | £30.00k | £22.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £150.00k | £22.00k | £62.00k | £53.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.97m | £2.70m | £2.79m | £2.92m | £3.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.00k | £100.00k | £107.00k | £114.00k | £101.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £19.00k | £19.00k | £15.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £99.00k | £100.00k | £107.00k | £114.00k | £101.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.