Hanes ariannol EAST GRINSTEAD MUSEUM
Rhif yr elusen: 1171561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.89k | £33.99k | £200.03k | £41.26k | £41.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.30k | £48.43k | £57.90k | £61.17k | £61.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.50k | £11.76k | £52.62k | £20.50k | £8.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.