Hanes ariannol THE CRESCENT HOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1172032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £707.09k | £525.89k | £497.62k | £513.33k | £596.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £497.07k | £515.14k | £487.12k | £519.22k | £595.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £255.25k | £238.56k | £206.38k | £235.43k | £310.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.91k | £36.10k | £4.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £177.39k | £3.24k | N/A | £0 | £192 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £528.22k | £520.71k | N/A | £510.85k | £590.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.23k | £1.94k | N/A | £2.21k | £896 | |
|
Incwm - Arall | £262 | £0 | N/A | £275 | £4.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £171.89k | £1.86k | N/A | £0 | £192 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £497.07k | £515.14k | N/A | £519.22k | £595.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £990 | N/A | £1.00k | £1.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.