Hanes ariannol MARGARET MCFARLANE CRAWFORD TRUST
Rhif yr elusen: 1170773
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/07/2017 | 14/07/2018 | 14/07/2019 | 14/07/2020 | 14/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.11k | £8.28k | £8.24k | £6.98k | £2.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.42k | £14.49k | £8.27k | £3.19k | £3.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.