Hanes ariannol HOLMFIRTH CIVIC HALL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1172232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.57k | £167.21k | £128.96k | £211.36k | £159.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.51k | £123.62k | £97.81k | £207.39k | £218.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.90k | £49.00k | £63.74k | £72.89k | £30.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.