ymddiriedolwyr HOLMFIRTH CIVIC HALL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1172232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Bray | Cadeirydd | 27 March 2017 |
|
|||||
Julie Butterfield | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Foreman Ransby | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
James Michael Hilton-Jones | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Kathleen Westgate | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Melvin Andrew Wilson | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
David Mark Antrobus | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|||||
Andrew Bray | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.