ymddiriedolwyr REFUGEES AT HOME
Rhif yr elusen: 1177765
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel James Gerring | Cadeirydd | 21 June 2018 |
|
|||||
Emily Joy Reynolds | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Blacker | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Magid El-Amin | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Oliver Bethell | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Rebecca Lisa Ines del Tufo | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Jonathan Osborne Hughes | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Sara Catherine Nathan OBE | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.