Hanes ariannol THE ROYAL LOGISTIC CORPS MUSEUM TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1172831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £580.07k | £585.34k | £490.80k | £442.54k | £502.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £571.07k | £905.61k | £1.48m | £762.51k | £515.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £373.77k | £375.00k | N/A | N/A | £454.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.71k | £50.27k | N/A | N/A | £4.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £157.59k | £160.07k | N/A | N/A | £42.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £1.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.62k | £849.56k | N/A | N/A | £491.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.48k | £56.05k | N/A | N/A | £24.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.97k | £10.64k | N/A | N/A | £13.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.97k | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.