ymddiriedolwyr THE ROYAL LOGISTIC CORPS MUSEUM TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1172831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Richard Mark Baker | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Katherine Childs | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|||||
Anthony Cox | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Colonel James Drew Fielden LVO MBE | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Colonel Phillippe Roland Rossiter | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|||||
Colonel Patrick Allen ADC | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
MAJ GEN JOHN SEUMAS KERR CBE | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Nathan Ashley Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.