ymddiriedolwyr RACKETS CUBED
Rhif yr elusen: 1170744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL IAN HILL | Cadeirydd | 08 December 2016 |
|
|
||||
Sheila Forster | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Anne Keothavong | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Emma Lewis | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Kathryn Bartram | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
Bruce Layland Walker | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
MICHAEL HOLLAND | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||
Alison Elizabeth Jacobs | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Richard Andrew Ford | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
CAVIN JOHN O'DRISCOLL | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
||||
SERENA WHITE | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.