ymddiriedolwyr THE GATEWAY GROUP
Rhif yr elusen: 1171523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Whiteley | Cadeirydd | 01 November 2022 |
|
|
||||
Hannah Kitching | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Alison Stainthorpe | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Gerald Pickersgill | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Alison Ambrose | Ymddiriedolwr | 19 August 2022 |
|
|
||||
Deborah Marsden | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
CLAIRE PARK | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
KAREN EVANS | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.