Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN CYMRAEG RADUR/PENTREPOETH/RADYR AND MORGANSTOWN WELSH MEDIUM PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 509336
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.67k | £40.57k | £40.66k | £53.87k | £2.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.46k | £39.11k | £46.90k | £58.27k | £12.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.