Hanes ariannol MENTAL HEALTH UK
Rhif yr elusen: 1170815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59m | £4.59m | £7.42m | £5.73m | £3.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.57m | £4.28m | £4.13m | £4.35m | £5.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £950.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.53m | £4.39m | £7.11m | £5.13m | £3.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £64.17k | £202.24k | £312.00k | £603.07k | £480.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.51m | £4.28m | £4.13m | £4.35m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.78k | £0 | £0 | £0 | £643.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £8.00k | £8.00k | £366.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.35m | £4.11m | £3.61m | £3.83m | £4.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.