Hanes ariannol THE ENGLISH REGION OF THE DAUGHTERS OF MARY AND JOSEPH CIO
Rhif yr elusen: 1171001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.52m | £2.07m | £1.25m | £1.33m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £1.91m | £1.69m | £3.38m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £475.47k | £668.07k | £371.59k | £587.16k | £528.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £271.39k | £298.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £396.87k | £339.71k | £261.26k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £422.82k | £425.71k | £495.65k | £467.09k | £468.01k | |
|
Incwm - Arall | £28.22m | £641.31k | £123.11k | £0 | £1.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £239.59k | £12.93k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.84m | £1.69m | £3.36m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.42k | £66.55k | £6.58k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £13.00k | £13.00k | £14.64k | £17.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £79.85k | £318.91k | £118.73k | £0 | £382.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £60.42k | £66.55k | £6.58k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £21.60k | £21.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.