ymddiriedolwyr RECONCILIATION INITIATIVES
Rhif yr elusen: 1174154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ruwani Gunawardene | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Akeem Adagbada | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Rev Scott Watts | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Peter Hartley Wolstenholme | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||
Ven. Moira Ann Elizabeth Astin | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Mark Jonathan Cracknell Simmons | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
Rev Karen West | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.