ymddiriedolwyr FEAST WITH US
Rhif yr elusen: 1172884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Burgess | Cadeirydd | 21 March 2023 |
|
|
||||
Chris Christofi | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Ulyana Charikova | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|
||||
Anna Prag | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|||||
Jane Wilson | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Daniel Heller | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Tarryn Gorre | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
HANNAH STYLE | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.