ymddiriedolwyr TOWER HAMLETS EDUCATION PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1173381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Fraser | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Jon Stewart Ryder | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Nessa McNeela | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Zafrin Khan-Wheatley | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Olubunkunola Yusuf | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Owen David O'REGAN | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
SHAHANAZ BEGUM | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Robert Thomas Ferguson Crothers | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|||||
MICHAEL KEATING | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
AZIZ RAHMAN CHOUDHURY | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
ALASDAIR UIST MACDONALD | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.