Hanes ariannol THE STABLES THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1178665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/09/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.66m | £2.70m | £3.15m | £1.51m | £3.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £2.63m | £2.45m | £1.43m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.69k | £263.02k | £17.51k | £200.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £353.44k | £558.68k | £2.04m | £318.87k | £573.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.91k | £91.04k | £423.74k | £85.52k | £420.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.23m | £2.04m | £511.45k | £1.10m | £2.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15 | £800 | £66 | £2 | £89 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.89k | £175.53k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.55m | £2.58m | £2.42m | £1.36m | £2.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £47.44k | £30.36k | £76.78k | £143.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.30k | £17.59k | £15.19k | £9.82k | £16.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.