ymddiriedolwyr UPPER BEEDING BAPTIST CHURCH: THE HUB, BEEDING
Rhif yr elusen: 1173420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PETER JAMES BUTCHERS | Cadeirydd | 01 September 2010 |
|
|||||
Mark Woolfenden | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Sarah Burt | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
Rachel Bathurst | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Mavis Ann Whitchurch | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Michael Steven Dillamore | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|||||
Robin Fisk | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Andy Sharpe | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.