Hanes ariannol FYLINGDALES MUSEUM AND LIBRARY TRUST
Rhif yr elusen: 510254
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.74k | £6.17k | £6.60k | £6.48k | £6.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.28k | £1.50k | £5.32k | £8.72k | £2.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.