ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRAUNSTON
Rhif yr elusen: 1173187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariann Elizabeth Holloway | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
PETER DONALD HOBBS | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
John Harding | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|||||
Dr Fergus James McCloghry | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||
ANNE ELISABETH PARKER-TYLER BA FCIPD | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
MR PATRICK MILNER | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|||||
REBECCA MARIE MORGAN | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
REVD JOHN WILLIAM STEVENSON | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.