Hanes ariannol ORCHARD SATURDAY CLUB
Rhif yr elusen: 1176093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.43k | £111.17k | £74.76k | £61.95k | £70.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.49k | £78.72k | £67.16k | £65.55k | £72.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £121.75k | £89.27k | £62.39k | £61.53k | £68.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.00k | N/A | £363 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.