ymddiriedolwyr THE MERCIAN REGIMENTAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1177059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT GEN IAN CAVE CB | Cadeirydd | 07 June 2013 |
|
|||||||
LT COL CHARLES WHITTING | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||||
LT COL GRANT BROWN | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||||
Brig Charles Ginn CBE | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|||||||
LT COL NEIL MACKINTOSH | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|||||||
Brig Simon Banton OBE | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|||||||
BRIG PHILIP KIMBER OBE | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|||||||
MARK ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|||||||
Mark Jackson OBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
COL ADRIAN WALTON MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.