ymddiriedolwyr ST PAUL'S CHILDCARE
Rhif yr elusen: 1175452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Hartland | Cadeirydd | 20 May 2019 |
|
|
||||||
Caroline Evans | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||||
Shashikala Lambert | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||||
Carol Rushton | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||
Hayley Jane Wheadon-Griffiths | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||||
Rose Burrow | Ymddiriedolwr | 31 December 2017 |
|
|||||||
Rev Nicholas Paul Armstrong | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.