ymddiriedolwyr ALL ENGLAND DANCE
Rhif yr elusen: 1178394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Brunjes | Cadeirydd | 02 November 2021 |
|
|
||||
Ariane Hanley Simard | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Jodie Clark | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|||||
Jenni Lewin-Turner | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|||||
Claire Singers | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Gavin James Sampson | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Dr Susan Waldock | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Susan Mary Harwood | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Brenda Janice Glassman | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Jill Redford | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Dr Nathan James | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Linda Lear | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Christine Lesley TAYLOR | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
|||||
Nicola Lewis | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE WAGSTAFF | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.