ymddiriedolwyr THE PERMIRA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1175061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Andrew Sanders MA MBA | Cadeirydd | 21 November 2023 |
|
|||||
Peter Gibbs | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Alex Vander Linde | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
David Alan Kovara | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Alistair Boyle | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Bruce Embley | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Olivia Sarah Biggs | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
ADINAH RUTH SHACKLETON-ROSS | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.