ymddiriedolwyr BEFRIENDED
Rhif yr elusen: 1175623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Baxter | Cadeirydd | 18 July 2022 |
|
|
||||||
Chris Wyles | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||||
Julia Crook | Ymddiriedolwr | 10 February 2024 |
|
|
||||||
David Chewter | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||
Nicholas Baldwin | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|||||||
Rev Diane Elizabeth Watts | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||||
GAIL MILLAR | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
Rev William Kemp | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.