ymddiriedolwyr EXETER FOOD ACTION
Rhif yr elusen: 1174174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Christopher Walsh | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Philip Willcock | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Kemp | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Susannah Ford | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
SAXON SPENCE | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
||||
Charles Nyeko-Lacek | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
||||
YVONNE ATKINSON | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|||||
Dr Jon Curtis | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.