ymddiriedolwyr IGNITE FUTURES LTD
Rhif yr elusen: 1176754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Burton | Cadeirydd | 17 July 2018 |
|
|
||||
Shivani Singhal | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Katie Kinzett | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Jo Hardy | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Emma Jane Sawula | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Karen Lindley | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Antony William Bellekom | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
HILDA DABROWA | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
DIANE GELON | Ymddiriedolwr | 03 December 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.