ymddiriedolwyr CHARITY FOR A MISSION ROOM
Rhif yr elusen: 510761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Taylor | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|||||
Rev Shanthi Hazel Peiris Thompson | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||
Ian Stanley Fishwick | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
John Henderson West | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
||||
ANN MARGARET WEST | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|||||
Donald Broad | Ymddiriedolwr | 18 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.